RALF HORST KMOCH
Informe ejecutivo de RALF HORST KMOCH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RALF HORST KMOCH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISIBILIA ESPAÑA SA | Administrador Unico | 08/03/2024 |
VINCULACIONES DE RALF HORST KMOCH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RALF HORST KMOCH
Empresa: VISIBILIA ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Ralf Horst Kmoch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39200 , F 10, S 8, H B 27328, I/A 55 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: VISIBILIA ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Ralf Horst Kmoch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39200 , F 9, S 8, H B 27328, I/A 52 N (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
Empresa: VISIBILIA ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Ralf Horst Kmoch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39200 , F 9, S 8, H B 27328, I/A 52 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Información de RALF HORST KMOCH
Mostramos los datos de RALF HORST KMOCH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RALF HORST KMOCH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos