RAJAB HAYS FIRAS
Informe ejecutivo de RAJAB HAYS FIRAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAJAB HAYS FIRAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARESPA EXPOSICIONES SL | Representante | 24/10/2019 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION SAMOHA SL | Socio Unico | 09/05/2019 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION SAMOHA SL | Representante | 09/05/2019 | |
ASEFILUNE SL | Representante | 23/05/2018 | |
PAROMA PARK SL | Apoderado | 12/11/2015 | |
ARESPA OIL AND GAS CONSULTING SL | Socio Unico | 11/04/2012 | |
ARESPA OIL AND GAS CONSULTING SL | Administrador Unico | 11/04/2012 |
VINCULACIONES DE RAJAB HAYS FIRAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAJAB HAYS FIRAS
Empresa: ARESPA EXPOSICIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39757 , F 114, S 8, H M 706416, I/A 1 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: ASESORAMIENTO Y GESTION SAMOHA SL
Administrador Unico
Representante
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38924 , F 195, S 8, H M 691791, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: ASESORAMIENTO Y GESTION SAMOHA SL
Socio Único
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38924 , F 195, S 8, H M 691791, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: ASEFILUNE SL
Administrador Unico
Representante
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37700 , F 181, S 8, H M 671670, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: PAROMA PARK SL
Apoderado
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33979 , F 146, S 8, H M 611482, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Empresa: ARESPA OIL AND GAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H T 43933, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-43
Empresa: ARESPA OIL AND GAS CONSULTING SL
Socio Único
- Rajab Hays Firas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 90, S 8, H T 43933, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-43
Información de RAJAB HAYS FIRAS
Mostramos los datos de RAJAB HAYS FIRAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAJAB HAYS FIRAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos