RAJA BACARDIT NURIA
Informe ejecutivo de RAJA BACARDIT NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAJA BACARDIT NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARPETA I EL PAPER SA | Administrador Unico | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE RAJA BACARDIT NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAJA BACARDIT NURIA
Empresa: MANA1313 SL
Apoderado Solidario
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 84, S 8, H B 468062, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-08
Empresa: SELECCIONES KONEMA SL
Administrador
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25303 , F 150, S 8, H B 86984, I/A 21 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: LA CARPETA I EL PAPER SA
Administrador Unico
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7036 , F 174, S 8, H B 15777, I/A 10 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
Empresa: LA CARPETA I EL PAPER SA
Administrador Solidario
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7036 , F 174, S 8, H B 15777, I/A 10 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
Empresa: MANA1313 SL
Administrador Solidario
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 83, S 8, H B 468062, I/A 2 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: ARTCAT RAIMA SL
Liquidador
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42285 , F 39, S 8, H B 406772, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: ARTCAT RAIMA SL
Administrador Solidario
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Liquidador
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42285 , F 39, S 8, H B 406772, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: LA CARPETA I EL PAPER SA
Administrador Solidario
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7036 , F 174, S 8, H B 15777, I/A 9 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: MANA1313 SL
Administrador Solidario
- Muntane Porredon Jaume
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 83, S 8, H B 468062, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Empresa: LA CARPETA I EL PAPER SA
Administrador Solidario
- Muntane Porredon Jaime
- Raja Bacardit Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7036 , F 174, S 8, H B 15777, I/A 8 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
VER MAS ACTOS
Información de RAJA BACARDIT NURIA
Mostramos los datos de RAJA BACARDIT NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAJA BACARDIT NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos