RAIS NOUREDDINE
Informe ejecutivo de RAIS NOUREDDINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAIS NOUREDDINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RELAX & BED SL | Administrador Unico | 29/10/2019 | |
NADYREK COMERCIO INT SL | Socio Unico | 16/12/2011 | |
NADYREK COMERCIO INT SL | Administrador Unico | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE RAIS NOUREDDINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAIS NOUREDDINE
Empresa: NORIC SLEEP TEC SL
Administrador Solidario
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167, L 8445, F 52, S 8, H V 204293, I/A 2 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-46
Empresa: NORIC SLEEP TEC SL
Administrador Solidario
- Hoek Eric Jan Van Der
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167, L 8445, F 51, S 8, H V 204293, I/A 1 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-46
Empresa: RELAX & BED SL
Administrador Unico
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10739, L 8019, F 71, S 8, H V 190029, I/A 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-46
Empresa: RELAX & BED SL
Socio Único
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10739, L 8019, F 71, S 8, H V 190029, I/A 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-46
Empresa: TENABEL COMERÇ INTERNACIONAL SL
Liquidador Unico
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8691, L 5978, F 10, S 8, H V 122221, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-46
Empresa: TENABEL COMERÇ INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8691, L 5978, F 10, S 8, H V 122221, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-46
Empresa: NADYREK COMERCIO INT SL
Administrador Unico
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9406, L 6688, F 154, S 8, H V 146370, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-46
Empresa: NADYREK COMERCIO INT SL
Socio Único
- Rais Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9406, L 6688, F 154, S 8, H V 146370, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-46
Información de RAIS NOUREDDINE
Mostramos los datos de RAIS NOUREDDINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAIS NOUREDDINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos