RAHIMI MOHAMMED
Informe ejecutivo de RAHIMI MOHAMMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAHIMI MOHAMMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOMO MARIO'S PARADISE SL | Administrador Unico | 31/10/2011 | 15/01/2013 |
MOMO MARIO'S PARADISE SL | Liquidador | 15/01/2013 | 15/01/2013 |
MOMO MARIO'S PARADISE SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2011 | 31/10/2011 |
VINCULACIONES DE RAHIMI MOHAMMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAHIMI MOHAMMED
Empresa: MOMO MARIO'S PARADISE SL
Liquidador
- Rahimi Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 56, S 8, H PM 67916, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-07
Empresa: MOMO MARIO'S PARADISE SL
Administrador Unico
- Rahimi Mohammed
Liquidador
- Rahimi Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 56, S 8, H PM 67916, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-07
Empresa: MOMO MARIO'S PARADISE SL
Administrador Unico
- Rahimi Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 56, S 8, H PM 67916, I/A 2 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: MOMO MARIO'S PARADISE SL
Administrador Mancomunado
- Puttinger Marion
- Rahimi Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 56, S 8, H PM 67916, I/A 2 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: MOMO MARIO'S PARADISE SL
Administrador Mancomunado
- Puttinger Marion
- Rahimi Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 56, S 8, H PM 67916, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-07
Información de RAHIMI MOHAMMED
Mostramos los datos de RAHIMI MOHAMMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAHIMI MOHAMMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos