RAFFUL SARUR MARIANA
Informe ejecutivo de RAFFUL SARUR MARIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAFFUL SARUR MARIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MESANA PARTICIPACIONES SL | Apoderado | 02/08/2024 | |
ALMADIA ALJOSAN SL | Administrador Unico | 04/02/2022 | |
MARPAL SAVINGS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 01/02/2022 | |
MARPAL SAVINGS SL | Administrador Solidario | 01/02/2022 | |
INMOBES REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 17/02/2020 | |
FENIXALJOSAN SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2019 | |
FENIXALJOSAN SL | Apoderado | 30/12/2019 | |
ALJOSAN PARTNERS SL | Administrador Unico | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE RAFFUL SARUR MARIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFFUL SARUR MARIANA
Empresa: MESANA PARTICIPACIONES SL
Apoderado
- Rafful Sarur Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 770804, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: ALJOSAN GLOBAL SL
Liquidador
- Rafful Sarur Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37189 , F 88, S 8, H M 663609, I/A 6 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: ALJOSAN GLOBAL SL
Administrador Unico
- Rafful Sarur Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37189 , F 88, S 8, H M 663609, I/A 6 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: ALMADIA ALJOSAN SL
Administrador Unico
- Rafful Sarur Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42998 , F 151, S 8, H M 759985, I/A 1 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: MARPAL SAVINGS SL
Administrador Solidario
- Cañizares Martin Paloma
- Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael
- Rafful Sarur Mariana
- Rodriguez Casasnovas Jesus
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañizares Martin Paloma
- Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael
- Rafful Sarur Mariana
- Rodriguez Casasnovas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43020 , F 21, S 8, H M 760381, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: SOTAVENTO PARTICIPACIONES SL
Administrador Solidario
- Rafful Sarur Mariana
- Rodriguez Casasnovas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38694 , F 94, S 8, H M 688021, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: FENIXALJOSAN SL
Administrador Mancomunado
- Rafful Sarur Mariana
- Ramos Aguilar Alvaro Agustin
Apoderado
- Rafful Sarur Mariana
- Ramos Aguilar Alvaro Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 55, S 8, H M 710542, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: ALJOSAN PARTNERS SL
Administrador Unico
- Rafful Sarur Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38174 , F 163, S 8, H M 679281, I/A 1 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: ORLIN TRADE SL
Administrador Unico
- Rafful Sarur Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37189 , F 86, S 8, H M 663609, I/A 2 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Información de RAFFUL SARUR MARIANA
Mostramos los datos de RAFFUL SARUR MARIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFFUL SARUR MARIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos