RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI
Informe ejecutivo de RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THREESTONES EBRO SL | Apoderado Solidario | 15/11/2018 | 17/09/2021 |
THREESTONES GUADALQUIVIR SL | Apoderado Solidario | 21/10/2019 | 16/09/2021 |
THREESTONES DUERO SL | Apoderado Solidario | 21/10/2019 | 16/09/2021 |
THREESTONES TAJO SL | Apoderado Solidario | 21/10/2019 | 16/09/2021 |
THREESTONES SEGURA SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2020 | 04/06/2021 |
THREESTONES GUADALQUIVIR SL | Administrador Mancomunado | 20/09/2019 | 04/06/2021 |
THREESTONES GUADIANA SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2020 | 04/06/2021 |
THREESTONES DUERO SL | Administrador Mancomunado | 20/09/2019 | 04/06/2021 |
THREESTONES TAJO SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2019 | 04/06/2021 |
THREESTONES LLOBREGAT SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2020 | 04/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI
Empresa: THREESTONES EBRO SL
Apoderado Solidario
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46601 , F 111, S 8, H B 525133, I/A 7 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: THREESTONES GUADALQUIVIR SL
Apoderado Solidario
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47049 , F 139, S 8, H B 539390, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: THREESTONES DUERO SL
Apoderado Solidario
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47049 , F 145, S 8, H B 539391, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: THREESTONES TAJO SL
Apoderado Solidario
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46975 , F 186, S 8, H B 536971, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: THREESTONES GUADALQUIVIR SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47049 , F 139, S 8, H B 539390, I/A 4 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: THREESTONES LLOBREGAT SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47186 , F 191, S 8, H B 544093, I/A 2 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: THREESTONES GUADIANA SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47303 , F 203, S 8, H B 547929, I/A 2 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: THREESTONES TAJO SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46975 , F 186, S 8, H B 536971, I/A 4 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: THREESTONES MIÑO SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47303 , F 195, S 8, H B 547928, I/A 2 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: THREESTONES DUERO SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Raffaele Stefano Gabriele Levi Minzi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47049 , F 145, S 8, H B 539391, I/A 4 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
VER MAS ACTOS
Información de RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI
Mostramos los datos de RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFFAELE STEFANO GABRIELE LEVI MINZI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos