RAFEH RAFEH AYOUB KHALED
Informe ejecutivo de RAFEH RAFEH AYOUB KHALED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAFEH RAFEH AYOUB KHALED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA DEPOT SL | Administrador Solidario | 04/07/2019 |
VINCULACIONES DE RAFEH RAFEH AYOUB KHALED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFEH RAFEH AYOUB KHALED
Empresa: CASA DEPOT SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Jose
- Rafeh Rafeh Ayoub Khaled
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7868, L 5162, F 66, S 8, H V 98245, I/A 12 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-46
Empresa: ROYAL WORLD SPAIN SA
Apoderado
- Rafeh Rafeh Ayoub Khaled
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134, L 3440, F 83, S 8, H V 61521, I/A 9 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-46
Empresa: SPAZZIO ONE 2014 SL
Apoderado
- Rafeh Rafeh Ayoub Khaled
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9837, L 7119, F 220, S 8, H V 161016, I/A 3 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: SPAZZIO ONE 2014 SL
Apoderado
- Rafeh Rafeh Ayoub Khaled
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9837, L 7119, F 220, S 8, H V 161016, I/A 2 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
Información de RAFEH RAFEH AYOUB KHALED
Mostramos los datos de RAFEH RAFEH AYOUB KHALED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFEH RAFEH AYOUB KHALED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos