RAFAT MAJDOULINE
Informe ejecutivo de RAFAT MAJDOULINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAFAT MAJDOULINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELLAM TRADING SL | Apoderado | 15/07/2021 | |
HOSTELERIA FECHORIAS SL | Administrador Unico | 04/06/2021 |
VINCULACIONES DE RAFAT MAJDOULINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFAT MAJDOULINE
Empresa: VELLAM TRADING SL
Apoderado
- Rafat Majdouline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967, L 4874, F 103, S 8, H MA157050, I/A 3 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-29
Empresa: VELLAM TRADING SL
Administrador Unico
- Rafat Majdouline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967, L 4874, F 103, S 8, H MA157050, I/A 2 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-29
Empresa: HOSTELERIA FECHORIAS SL
Administrador Unico
- Rafat Majdouline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042, L 4949, F 108, S 8, H MA161451, I/A 1 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-29
Empresa: VELLAM TRADING SL
Administrador Unico
- Rafat Majdouline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967, L 4874, F 103, S 8, H MA157050, I/A 1 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-29
Empresa: VELLAM TRADING SL
Socio Único
- Rafat Majdouline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967, L 4874, F 103, S 8, H MA157050, I/A 1 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-29
Información de RAFAT MAJDOULINE
Mostramos los datos de RAFAT MAJDOULINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFAT MAJDOULINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos