RAFAELA REY GARCIA
Informe ejecutivo de RAFAELA REY GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE RAFAELA REY GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFAELA REY GARCIA
Empresa: RESTAURANT CAN KEL SL
Administrador Unico
- Rafaela Rey Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 89, S 8, H GI 2415, I/A 7 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-17
Empresa: RESTAURANT BELL PORT SL
Administrador Unico
- Rafaela Rey Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 183, S 8, H GI 2327, I/A 8 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-17
Empresa: RESTAURANT BELL PORT SL
Socio Único
- Rafaela Rey Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 220, S 8, H GI 2327, I/A 6 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-17
Empresa: RESTAURANT CAN KEL SL
Administrador Unico
- Rafaela Rey Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 88, S 8, H GI 2415, I/A 5 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-17
Empresa: RESTAURANT BELL PORT SL
Administrador Unico
- Rafaela Rey Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 219, S 8, H GI 2327, I/A 4 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-17
Empresa: CABAREY SL
Administrador Solidario
- Manuel Caballero Ramos
- Rafaela Rey Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 60, S 8, H GI 8801, I/A 4 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-17
Información de RAFAELA REY GARCIA
Mostramos los datos de RAFAELA REY GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFAELA REY GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos