RAFAEL RICO PUCHE
Informe ejecutivo de RAFAEL RICO PUCHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAFAEL RICO PUCHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES INRURA SL | Administrador Unico | 23/02/2012 | |
PROMOCIONES JIRIBU SL | Administrador Unico | 21/07/2010 |
VINCULACIONES DE RAFAEL RICO PUCHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFAEL RICO PUCHE
Empresa: TRANSPORTES INRURA SL
Administrador Unico
- Rafael Rico Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 145, S 8, H MU 71443, I/A 5 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-30
Empresa: PROMOCIONES JIRIBU SL
Administrador Unico
- Rafael Rico Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 173, S 8, H MU 60916, I/A 2 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-30
Empresa: TRANSPORTES INRURA SL
Administrador Unico
- Rafael Rico Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 144, S 8, H MU 71443, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-30
Empresa: TRANSPORTES INRURA SL
Administrador Unico
- Rafael Rico Puche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 144, S 8, H MU 71443, I/A 2 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-30
Información de RAFAEL RICO PUCHE
Mostramos los datos de RAFAEL RICO PUCHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFAEL RICO PUCHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos