RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA
Informe ejecutivo de RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Solidario | 13/02/2014 | 16/02/2015 |
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Solidario | 16/02/2015 | |
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2015 | |
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2014 | 16/02/2015 |
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Solidario | 23/03/2010 | 16/02/2015 |
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 16/02/2015 |
REDEXIS GAS MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2012 | 16/02/2015 |
VINCULACIONES DE RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA
Empresa: GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arabella Lambarri Palacio
- Jose Ignacio Altamira Magunagoicoechea
- Jose Maria Ruiz Correa
- Juan Ramon Arraibi Dañobeitia
- Mikel Alvarez Garay
- Rafael Careaga Arlunduaga
- Rafael Careaga Arlunduaga
- Valentin Valcuende Rodriguez
Apoderado Mancomunado
- Alice Patrocinio Martins Lopes
- Ana Maria Da Mota Ferreira Marinho
- Antonio Flavio Nunes
- Eugenio Andre De Purificacao Carvalho
- Henrique Dos Santos Rodrigues
- Isabel Maria Ribeiro Rodrigues Ferreira
- Jose Luis Dos Santos Pires
- Julia Emilia Galhavano Fragoso
- Maria Alice De Jesus Fernandes Gaspar
- Miguel Tiago Perestrelo Da Camara Ribeiro Ferreira
- Rui Manuel Soares De Albergaria Almiro
- Vitor Manuel Nunes Do Carmo
Apoderado Solidario
- Eugenio Blanco Perez
- Felix Arribas Arias
- Juan Ramon Arraibi Dañobeitia
- Miguel Lopategui Perez De Artagoitia
- Miguel Lopategui Perez De Artagoitia
- Rafael Careaga Arlunduaga
- Rafael Careaga Arlunduaga
- Rafael Careaga Arlunduaga
- Valentin Valcuende Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 129, S 8, H MU 28025, I/A 141 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-30
Empresa: GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA SA
Apoderado Solidario
- Juan Ramon Arraibi Dañobeitia
- Rafael Careaga Arlunduaga
- Valentin Valcuende Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 121, S 8, H MU 28025, I/A 138 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-30
Empresa: GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 121, S 8, H MU 28025, I/A 137 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-30
Empresa: GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Maria Ruiz Correa
- Rafael Careaga Arlunduaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 114, S 8, H MU 28025, I/A 127 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-30
Empresa: GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA SA
Apoderado Solidario
- Eugenio Blanco Perez
- Felix Arribas Arias
- Miguel Lopategui Perez De Artagoitia
- Rafael Careaga Arlunduaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 113, S 8, H MU 28025, I/A 123 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-30
Empresa: GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA SA
Apoderado Solidario
- Miguel Lopategui Perez De Artagoitia
- Rafael Careaga Arlunduaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 102, S 8, H MU 28025, I/A 110 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-30
Información de RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA
Mostramos los datos de RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFAEL CAREAGA ARLUNDUAGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos