RADA LONCA ELSA ANGELA
Informe ejecutivo de RADA LONCA ELSA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RADA LONCA ELSA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTOSTRATUS SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2024 |
VINCULACIONES DE RADA LONCA ELSA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RADA LONCA ELSA ANGELA
Empresa: ALTOSTRATUS SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 401365, I/A 28 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: HAYES LEMMERZ BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 49, S 8, H B 60680, I/A 108 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: MAXION WHEELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45814 , F 94, S 8, H B 161748, I/A 74 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: MAXION WHEELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- España Lopez Jose Damian
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45814 , F 91, S 8, H B 161748, I/A 65 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Empresa: MAXION WHEELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canteli Villellas Juan Jose
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 20, S 8, H B 161748, I/A 64 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Empresa: HAYES LEMMERZ BARCELONA SL
Apoderado
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 47, S 8, H B 60680, I/A 105 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Empresa: HAYES LEMMERZ BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 46, S 8, H B 60680, I/A 104 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Empresa: MAXION WHEELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- España Lopez Jose Damian
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 18, S 8, H B 161748, I/A 61 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-08
Empresa: MAXION WHEELS ESPAÑA SL
Apoderado
- España Lopez Jose Damian
- Esquius Ausio Jose Maria
- Rada Lonca Elsa Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 18, S 8, H B 161748, I/A 60 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-08
Empresa: HAYES LEMMERZ BARCELONA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 44, S 8, H B 60680, I/A 100 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
VER MAS ACTOS
Información de RADA LONCA ELSA ANGELA
Mostramos los datos de RADA LONCA ELSA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RADA LONCA ELSA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos