RADA DELGADO TEODORO
Informe ejecutivo de RADA DELGADO TEODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RADA DELGADO TEODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTPIS SL | Liquidador | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
LONRA SEGRIA SL | Liquidador | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
RADA FRUITS SA | Liquidador | 14/11/2012 | 14/11/2012 |
RADA FRUITS SA | Administrador Unico | 14/11/2012 | |
RADA FRUITS SA | Apoderado | 14/11/2012 | |
ARTPIS SL | Administrador Unico | 05/03/2012 | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE RADA DELGADO TEODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RADA DELGADO TEODORO
Empresa: ARTPIS SL
Liquidador
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 142, S 8, H L 11966, I/A 5 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-25
Empresa: ARTPIS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 142, S 8, H L 11966, I/A 5 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-25
Empresa: LONRA SEGRIA SL
Liquidador
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 196, S 8, H L 13639, I/A 2 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-25
Empresa: LONRA SEGRIA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 196, S 8, H L 13639, I/A 2 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-25
Empresa: RADA FRUITS SA
Liquidador
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 8, S 8, H L 3588, I/A 16 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-25
Empresa: RADA FRUITS SA
Apoderado
- Lonca Pena Angela
- Rada Delgado Teodoro
- Rada Lonca Ingrid Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 8, S 8, H L 3588, I/A 16 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-25
Empresa: RADA FRUITS SA
Administrador Unico
- Rada Delgado Teodoro
Liquidador
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 8, S 8, H L 3588, I/A 16 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-25
Empresa: ARTPIS SL
Administrador Unico
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 142, S 8, H L 11966, I/A 4 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-25
Empresa: ARTPIS SL
Administrador Unico
- Rada Delgado Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 141, S 8, H L 11966, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-25
Información de RADA DELGADO TEODORO
Mostramos los datos de RADA DELGADO TEODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RADA DELGADO TEODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos