RACHIDA MERZGAIOU
Informe ejecutivo de RACHIDA MERZGAIOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RACHIDA MERZGAIOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERSEAU INVESTISSEMENTS SL | Administrador Solidario | 21/01/2022 | |
SAIF NETWORK SL | Administrador Solidario | 16/09/2016 | |
LA NOTA DEL NILO SL | Administrador Solidario | 27/06/2016 |
VINCULACIONES DE RACHIDA MERZGAIOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RACHIDA MERZGAIOU
Empresa: VERSEAU INVESTISSEMENTS SL
Administrador Solidario
- Alain Rene Houdayer
- Rachida Merzgaiou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 11, S 8, H GI 69508, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-17
Empresa: SAIF NETWORK SL
Administrador Solidario
- Abdelkader Nabil Saod Guermat
- Rachida Merzgaiou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 194, S 8, H GI 61313, I/A 1 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-17
Empresa: LA NOTA DEL NILO SL
Administrador Solidario
- Anwar Moursi
- Rachida Merzgaiou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3102 , F 75, S 8, H GI 60773, I/A 1 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-17
Información de RACHIDA MERZGAIOU
Mostramos los datos de RACHIDA MERZGAIOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RACHIDA MERZGAIOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos