RACERO ROMERO MANUEL
Informe ejecutivo de RACERO ROMERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RACERO ROMERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES MANUEL RACERO SL | Apoderado Solidario | 19/01/2018 | |
AUTOCARES MANUEL RACERO SL | Apoderado Solidario | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE RACERO ROMERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RACERO ROMERO MANUEL
Empresa: AUTOCARES MANUEL RACERO SL
Apoderado Solidario
- Racero Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30836 , F 76, S 8, H B 183343, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Empresa: AUTOCARES MANUEL RACERO SL
Apoderado Solidario
- Racero Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30836 , F 76, S 8, H B 183343, I/A 5 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Empresa: AUTOCARES MANUEL RACERO SL
Administrador Unico
- Racero Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30836 , F 75, S 8, H B 183343, I/A 3 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Información de RACERO ROMERO MANUEL
Mostramos los datos de RACERO ROMERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RACERO ROMERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos