RABERT BRUGUE ROSER
Informe ejecutivo de RABERT BRUGUE ROSER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RABERT BRUGUE ROSER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISIMA 2006 SL | Apoderado | 13/05/2013 | 05/11/2020 |
IBERGRA SL | Liquidador | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
IBERGRA SL | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 09/01/2018 |
GRANOLLERS TELEFONIA SL | Apoderado | 03/03/2017 |
VINCULACIONES DE RABERT BRUGUE ROSER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABERT BRUGUE ROSER
Empresa: IBERGRA SL
Liquidador
- Castellsague Argemi Pere
- Rabert Brugue Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42196 , F 66, S 8, H B 403618, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: IBERGRA SL
Administrador Solidario
- Castellsague Argemi Pere
- Rabert Brugue Roser
Liquidador
- Castellsague Argemi Pere
- Rabert Brugue Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42196 , F 66, S 8, H B 403618, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: GRANOLLERS TELEFONIA SL
Apoderado
- Rabert Brugue Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28668 , F 145, S 8, H B 80051, I/A 18 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: ISIMA 2006 SL
Apoderado
- Rabert Brugue Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38440 , F 219, S 8, H B 324598, I/A 2 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: IBERGRA SL
Administrador Solidario
- Castellsague Argemi Pere
- Rabert Brugue Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42196 , F 64, S 8, H B 403618, I/A 1 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Información de RABERT BRUGUE ROSER
Mostramos los datos de RABERT BRUGUE ROSER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABERT BRUGUE ROSER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos