RABAL SOTO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de RABAL SOTO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RABAL SOTO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIMIZE ENERGY COMBUSTION SL | Administrador Unico | 20/03/2023 | |
EASY COMBUSTION SL | Administrador Unico | 01/02/2022 |
VINCULACIONES DE RABAL SOTO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABAL SOTO JOSE MANUEL
Empresa: PYROTECK COMBUSTION SL
Liquidador
- Rabal Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 389302, I/A 6 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: OPTIMIZE ENERGY COMBUSTION SL
Administrador Unico
- Rabal Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894, L 1454, F 122, S 8, H CS 46374, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-12
Empresa: PYROTECK COMBUSTION SL
Liquidador
- Rabal Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41572 , F 204, S 8, H B 389302, I/A 5 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: EASY COMBUSTION SL
Administrador Unico
- Rabal Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48158 , F 189, S 8, H B 574219, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Información de RABAL SOTO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de RABAL SOTO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABAL SOTO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos