RABADAN GAYOSO IGNACIO
Informe ejecutivo de RABADAN GAYOSO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RABADAN GAYOSO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RABADAN Y ASOCIADOS SA | Socio Unico | 01/09/2022 | |
SAL Y PIMIENTA PATRIMONIAL SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2019 | |
RABADAN Y ASOCIADOS SA | Administrador Unico | 24/08/2017 |
VINCULACIONES DE RABADAN GAYOSO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABADAN GAYOSO IGNACIO
Empresa: RABADAN Y ASOCIADOS SA
Socio Único
- Rabadan Gayoso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 111, S 8, H M 49469, I/A 12 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: RABADAN Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Rabadan Gayoso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 110, S 8, H M 49469, I/A 11 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: SAL Y PIMIENTA PATRIMONIAL SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Rodriguez Noelia
- Rabadan Gayoso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39603 , F 10, S 8, H M 702910, I/A 1 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: RABADAN Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Rabadan Gayoso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 110, S 8, H M 49469, I/A 10 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: RABADAN Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Rabadan Gayoso Ignacio
- Rabadan Ortiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 110, S 8, H M 49469, I/A 10 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: RABADAN Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Rabadan Gayoso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 110, S 8, H M 49469, I/A 9 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-28
Información de RABADAN GAYOSO IGNACIO
Mostramos los datos de RABADAN GAYOSO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABADAN GAYOSO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos