RABADAN ESPAÑA MARGARITA
Informe ejecutivo de RABADAN ESPAÑA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RABADAN ESPAÑA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT GOBAIN ESPAÑA SL | Consejero | 25/03/2019 | |
SAINT GOBAIN ESPAÑA SL | Secretario | 25/03/2019 | |
MAXIT SL | Secretario No Consejero | 07/02/2019 | |
SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA SL | Secretario No Consejero | 19/05/2017 | |
SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL | Secretario No Consejero | 27/01/2011 | |
SAINT GOBAIN AUTOVER ESPAÑA SA | Secretario No Consejero | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE RABADAN ESPAÑA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABADAN ESPAÑA MARGARITA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Rodriguez Ana
- Gomez Fernandez Daniel
- Rabadan España Margarita
- Sanchez Jimenez Roberto
- Vicent Gimenez Rafael Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40358 , F 224, S 8, H M 456949, I/A 189 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: SAINT-GOBAIN FACILITAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rabadan España Margarita
- Tobar Gracia Paloma
- Ureta Mesa Adela
- Ureta Mesa Adela
Presidente
Secretario
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30724 , F 212, S 8, H M 468985, I/A 57 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: SAINT-GOBAIN FACILITAS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30724 , F 212, S 8, H M 468985, I/A 57 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: MAXIT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36802 , F 201, S 8, H M 444154, I/A 11 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Apoderado
- Blanco Rodriguez Ana
- Gomez Fernandez Daniel
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 212, S 8, H M 456949, I/A 156 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32433 , F 221, S 8, H M 582248, I/A 26 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SAINT-GOBAIN FACILITAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30724 , F 190, S 8, H M 468985, I/A 30 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
Empresa: SAINT GOBAIN GLASSDRIVE ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27095 , F 201, S 8, H M 444778, I/A 25 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Empresa: SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 130, S 8, H M 24987, I/A 604 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
Empresa: SAINT GOBAIN GLASSDRIVE ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Rabadan España Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27095 , F 190, S 8, H M 444778, I/A 14 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
VER MAS ACTOS
Información de RABADAN ESPAÑA MARGARITA
Mostramos los datos de RABADAN ESPAÑA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABADAN ESPAÑA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos