RAAP ALEXANDER HETTE KERST
Informe ejecutivo de RAAP ALEXANDER HETTE KERST
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAAP ALEXANDER HETTE KERST
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEFFILINO INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 07/08/2013 | 29/11/2013 |
JEFFILINO INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 07/08/2013 | 29/11/2013 |
MEDIA AND MORE BROADCASTING SL | Administrador Unico | 05/04/2011 | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE RAAP ALEXANDER HETTE KERST
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAAP ALEXANDER HETTE KERST
Empresa: JEFFILINO INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Raap Alexander Hette Kerst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 115, S 8, H A 136007, I/A 2 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-03
Empresa: JEFFILINO INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Raap Alexander Hette Kerst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 114, S 8, H A 136007, I/A 1 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-03
Empresa: JEFFILINO INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Raap Alexander Hette Kerst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 114, S 8, H A 136007, I/A 1 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-03
Empresa: ALICANTINA EURO-COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Raap Alexander Hette Kerst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 118, S 8, H A 119794, I/A 4 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-03
Empresa: ALICANTINA EURO-COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Raap Alexander Hette Kerst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 118, S 8, H A 119794, I/A 3 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-03
Información de RAAP ALEXANDER HETTE KERST
Mostramos los datos de RAAP ALEXANDER HETTE KERST que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAAP ALEXANDER HETTE KERST, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos