QUOC LE PHONG
Informe ejecutivo de QUOC LE PHONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUOC LE PHONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICROSTRATEGY IBERICA SL | Consejero Delegado Solidario | 02/11/2015 | 04/01/2024 |
MICROSTRATEGY IBERICA SL | Presidente | 02/11/2015 | 04/01/2024 |
MICROSTRATEGY IBERICA SL | Consejero | 02/11/2015 | 04/01/2024 |
VINCULACIONES DE QUOC LE PHONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUOC LE PHONG
Empresa: MICROSTRATEGY IBERICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Quoc Le Phong
Consejero
- Quoc Le Phong
Presidente
- Quoc Le Phong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41285 , F 211, S 8, H M 362486, I/A 48 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: MICROSTRATEGY IBERICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Price Jeremy
- Quoc Le Phong
- Van Der Valk Onno
Consejero
- Price Jeremy
- Quoc Le Phong
- Van Der Valk Onno
Presidente
- Quoc Le Phong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 225, S 8, H M 362486, I/A 43 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: MICROSTRATEGY IBERICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Price Jeremy
- Quoc Le Phong
Consejero
- Quoc Le Phong
Presidente
- Quoc Le Phong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 222, S 8, H M 362486, I/A 34 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Información de QUOC LE PHONG
Mostramos los datos de QUOC LE PHONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUOC LE PHONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos