QUIROGA RODRIGUEZ ELIO
Informe ejecutivo de QUIROGA RODRIGUEZ ELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUIROGA RODRIGUEZ ELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 02/07/2015 | |
EQLIPSE FILMS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL | Administrador Unico | 02/07/2015 | |
ZANZIBAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 02/07/2015 | |
E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL | Apoderado | 19/07/2012 | |
EQLIPSE FILMS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL | Apoderado | 22/05/2012 | |
ZANZIBAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Apoderado | 22/05/2012 | |
ZANZIBAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Socio Unico | 01/03/2010 | |
EQLIPSE FILMS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL | Socio Unico | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE QUIROGA RODRIGUEZ ELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIROGA RODRIGUEZ ELIO
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H GC 42901, I/A 8 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-35
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 19, S 8, H GC 42839, I/A 8 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-35
Empresa: E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 178, S 8, H GC 45767, I/A 5 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-35
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 19, S 8, H GC 42839, I/A 7 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-35
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H GC 42901, I/A 7 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-35
Empresa: E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 178, S 8, H GC 45767, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-35
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H GC 42901, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-35
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 19, S 8, H GC 42839, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-35
Empresa: E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 178, S 8, H GC 45767, I/A 3 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-35
Empresa: E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL
Apoderado
- Quiroga Rodriguez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 176, S 8, H GC 45767, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-35
VER MAS ACTOS
Información de QUIROGA RODRIGUEZ ELIO
Mostramos los datos de QUIROGA RODRIGUEZ ELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIROGA RODRIGUEZ ELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos