QUIROGA PEREZ DIEGO
Informe ejecutivo de QUIROGA PEREZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUIROGA PEREZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIMA DESIGN SL | Administrador Unico | 13/11/2017 |
VINCULACIONES DE QUIROGA PEREZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIROGA PEREZ DIEGO
Empresa: MOBELBOX SL
Liquidador
- Quiroga Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 20, S 8, H B 473596, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: MOBELBOX SL
Administrador Unico
- Quiroga Perez Diego
Liquidador
- Quiroga Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 20, S 8, H B 473596, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: ANIMA DESIGN SL
Administrador Unico
- Quiroga Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34724 , F 42, S 8, H B 256276, I/A 9 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: ANIMA DESIGN SL
Administrador Solidario
- Quiroga Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34724 , F 42, S 8, H B 256276, I/A 9 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: MOBELBOX SL
Administrador Unico
- Quiroga Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 18, S 8, H B 473596, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Empresa: ANIMA DESIGN SL
Administrador Solidario
- Quiroga Perez Diego
- Quiroga Vazquez Eliseo
- Sabata Rodriguez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34724 , F 41, S 8, H B 256276, I/A 6 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
Información de QUIROGA PEREZ DIEGO
Mostramos los datos de QUIROGA PEREZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIROGA PEREZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos