QUINTEN OLIVER
Informe ejecutivo de QUINTEN OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUINTEN OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DR. KLEIN FINANCE SL | Administrador Unico | 14/04/2021 | |
DR. KLEIN FINANCE SL | Apoderado Mancomunado | 26/04/2017 | |
DR. KLEIN FINANCE SL | Apoderado Solidario | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE QUINTEN OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTEN OLIVER
Empresa: DR. KLEIN FINANCE SL
Administrador Unico
- Quinten Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 151, S 8, H PM 81093, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
Empresa: DR. KLEIN FINANCE SL
Administrador Mancomunado
- Gold Ulrich Josef
- Quinten Oliver
- Weissenberg Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 151, S 8, H PM 81093, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
Empresa: DR. KLEIN FINANCE SL
Administrador Mancomunado
- Quinten Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 151, S 8, H PM 81093, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-07
Empresa: DR. KLEIN FINANCE SL
Apoderado Solidario
- Gold Ulrich Josef
- Quinten Oliver
- Straub Reinhard
- Weissenberg Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 151, S 8, H PM 81093, I/A 3 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-07
Empresa: DR. KLEIN FINANCE SL
Apoderado Mancomunado
- Gold Ulrich Josef
- Quinten Oliver
- Straub Reinhard
- Weissenberg Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 70, S 8, H PM 81093, I/A 2 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-07
Información de QUINTEN OLIVER
Mostramos los datos de QUINTEN OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTEN OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos