QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALYCO TOOLS SA | Apoderado | 13/05/2021 |
VINCULACIONES DE QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO
Empresa: ALYCO TOOLS SA
Apoderado
- Quintela Vazquez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 152, S 8, H SS 4247, I/A 25 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado
- Quintela Vazquez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687, L 478, F 78, S 8, H BU 6830, I/A 20 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-09
Empresa: TEKNICALDE SL
Apoderado
- Quintela Vazquez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 191, S 8, H SS 33050, I/A 13 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado
- Quintela Vazquez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 174, S 8, H BU 6830, I/A 17 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-09
Empresa: TEKNICALDE SL
Apoderado
- Quintela Vazquez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 108, S 8, H SS 33050, I/A 10 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-20
Información de QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTELA VAZQUEZ LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos