QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO
Informe ejecutivo de QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIMADDONS SERVICIOS TECNICOS SL | Socio Unico | 15/02/2024 | |
BIMADDONS SERVICIOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 15/02/2024 | |
CASA ABUELA LINA SL | Administrador Solidario | 15/10/2018 |
VINCULACIONES DE QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO
Empresa: BIMADDONS SERVICIOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 204, S 8, H OR 18415, I/A 1 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-32
Empresa: BIMADDONS SERVICIOS TECNICOS SL
Socio Único
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 204, S 8, H OR 18415, I/A 1 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-32
Empresa: INFOWEB GALICIA SL
Liquidador
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 219, S 8, H OR 8666, I/A 4 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-32
Empresa: INFOWEB GALICIA SL
Apoderado
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 219, S 8, H OR 8666, I/A 4 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-32
Empresa: INFOWEB GALICIA SL
Administrador Unico
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Liquidador
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 219, S 8, H OR 8666, I/A 4 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-32
Empresa: CASA ABUELA LINA SL
Administrador Solidario
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
- Quintas Nieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 206, S 8, H OR 16315, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-32
Empresa: INFOWEB GALICIA SL
Administrador Unico
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 219, S 8, H OR 8666, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-32
Empresa: INFOWEB GALICIA SL
Socio Único
- Quintas Nieto Alejandro Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 219, S 8, H OR 8666, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-32
Información de QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO
Mostramos los datos de QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTAS NIETO ALEJANDRO BASILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos