QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACAMA ASOCIADOS ASESORES SL | Apoderado | 28/12/2016 | |
PACAMA ASOCIADOS ASESORES SL | Apoderado | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: PACAMA ASOCIADOS ASESORES SL
Apoderado
- Quintas Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21419 , F 16, S 8, H M 380923, I/A 10 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: PACAMA ASOCIADOS ASESORES SL
Apoderado
- Quintas Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21419 , F 15, S 8, H M 380923, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: PACAMA ASOCIADOS ASESORES SL
Administrador Unico
- Quintas Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21419 , F 15, S 8, H M 380923, I/A 6 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: PACAMA ASOCIADOS ASESORES SL
Administrador Unico
- Quintas Garcia Maria Del Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21419 , F 14, S 8, H M 380923, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Información de QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTAS GARCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos