QUINTAS BOUZO JOSE
Informe ejecutivo de QUINTAS BOUZO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUINTAS BOUZO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL VALQUIN SL | Presidente | 25/03/2014 | |
COMERCIAL VALQUIN SL | Consejero Delegado | 25/03/2014 | |
COMERCIAL VALQUIN SL | Consejero | 25/03/2014 | |
QUIVAL SA | Consejero | 08/10/2009 | 25/03/2014 |
QUIVAL SA | Presidente | 02/09/2011 | 25/03/2014 |
QUIVAL SA | Consejero Delegado | 02/09/2011 | 25/03/2014 |
QUIVAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2009 | 29/09/2011 |
VINCULACIONES DE QUINTAS BOUZO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTAS BOUZO JOSE
Empresa: QUIVAL SA
Consejero Delegado
- Quintas Bouzo Jose
Consejero
- Quintas Bouzo Jose
Presidente
- Quintas Bouzo Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 989, F 190, S 8, H PO 1990, I/A 25 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-36
Empresa: COMERCIAL VALQUIN SL
Consejero Delegado
- Quintas Bouzo Jose
Consejero
- Quintas Bouzo Jose
- Quintas Gonzalez Fernando
Presidente
- Quintas Bouzo Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 1171, F 156, S 8, H PO 5339, I/A 13 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-36
Empresa: QUIVAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 989, F 189, S 8, H PO 1990, I/A 21 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-36
Empresa: QUIVAL SA
Consejero Delegado
- Quintas Bouzo Jose
Presidente
- Quintas Bouzo Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 989, F 188, S 8, H PO 1990, I/A 20 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-36
Empresa: QUIVAL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 989, F 188, S 8, H PO 1990, I/A 18 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-36
Empresa: QUIVAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 989, F 186, S 8, H PO 1990, I/A 16 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36
Información de QUINTAS BOUZO JOSE
Mostramos los datos de QUINTAS BOUZO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTAS BOUZO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos