QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO
Informe ejecutivo de QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SA | Apoderado Mancomunado | 03/04/2009 |
VINCULACIONES DE QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO
Administrador Solidario
- Alonso Redondo Juan Luis
- Quintano San Jose Gumersindo
- Vega Laso Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23822 , F 51, S 8, H M 427554, I/A 4 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Empresa: TELEFONICA BROADCAST SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fraile Magdaleno Marcos
- Quintano San Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5208 , F 120, S 8, H SE 85733, I/A 5 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Campillo Garcia Maria Dolores
- Fraile Magdaleno Marcos
- Lotti Paulo
- Quintano San Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 73, S 8, H M 93283, I/A 79 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Empresa: GLOWAY BROADCAST SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fraile Magdaleno Marcos
- Quintano San Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 55, S 8, H GR 24284, I/A 18 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Del Campillo Garcia Maria Dolores
- Quintano San Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 70, S 8, H M 93283, I/A 73 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Quintano San Jose Gumersindo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 68, S 8, H M 93283, I/A 71 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-28
Apoderado
- Quintano San Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 68, S 8, H M 93283, I/A 71 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-28
Información de QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO
Mostramos los datos de QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANO SAN JOSE GUMERSINDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos