QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA
Informe ejecutivo de QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL DUQUE DEL SARDINERO SL | Administrador Unico | 11/01/2024 | |
JOPAFRANDA SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
QUINTANILLA CONSULTORES DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 02/03/2021 | |
QUINTANILLA RODRIGUEZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 02/03/2021 |
VINCULACIONES DE QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA
Empresa: EL DUQUE DEL SARDINERO SL
Administrador Unico
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 193, S 8, H S 36195, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: JOPAFRANDA SL
Administrador Unico
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 85, S 8, H S 17169, I/A 5 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-39
Empresa: GESTORIA QUINTANILLA SL
Administrador Unico
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 1, S 8, H S 34803, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-39
Empresa: QUINTANILLA RODRIGUEZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 162, S 8, H S 1506, I/A 15 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-39
Administrador Unico
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 124, S 8, H S 18289, I/A 7 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-39
Empresa: QUINTANILLA RODRIGUEZ E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 162, S 8, H S 1506, I/A 14 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
Empresa: GESTORIA QUINTANILLA SL
Administrador Unico
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 1, S 8, H S 34803, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-39
Empresa: GESTORIA QUINTANILLA SL
Socio Único
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 1, S 8, H S 34803, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-39
Empresa: QUINTANILLA RODRIGUEZ E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Cuevas Juan Manuel
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 161, S 8, H S 1506, I/A 11 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-39
Empresa: QUINTANILLA RODRIGUEZ E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Quintanilla Salces Jose Luis
- Quintanilla Salces Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 161, S 8, H S 1506, I/A 10 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-39
VER MAS ACTOS
Información de QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA
Mostramos los datos de QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos