QUINTANA ZANON JAVIER
Informe ejecutivo de QUINTANA ZANON JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUINTANA ZANON JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOVI Y MARI SL | Socio Unico | 02/01/2015 | 19/04/2018 |
YOVI Y MARI SL | Administrador Unico | 02/01/2015 | 16/04/2018 |
VINCULACIONES DE QUINTANA ZANON JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANA ZANON JAVIER
Empresa: YOVI Y MARI SL
Administrador Unico
- Quintana Zanon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21900 , F 177, S 8, H M 390224, I/A 5 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: YOVI Y MARI SL
Socio Único
- Quintana Zanon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21900 , F 176, S 8, H M 390224, I/A 4 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: YOVI Y MARI SL
Administrador Unico
- Quintana Zanon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21900 , F 176, S 8, H M 390224, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Información de QUINTANA ZANON JAVIER
Mostramos los datos de QUINTANA ZANON JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANA ZANON JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos