QUINCOCES ZABALA AITOR
Informe ejecutivo de QUINCOCES ZABALA AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE QUINCOCES ZABALA AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROMEX CORREDURIA DE SEGUROS INTEGRAL SL | Socio Unico | 13/03/2024 | |
NEXAN GERENCIA DE RIESGOS SL | Socio Unico | 04/04/2019 | |
NEXAN GERENCIA DE RIESGOS SL | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
EUROMEX CORREDURIA DE SEGUROS INTEGRAL SL | Administrador Unico | 24/09/2015 |
VINCULACIONES DE QUINCOCES ZABALA AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINCOCES ZABALA AITOR
Socio Único
- Quincoces Zabala Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 40, S 8, H VI 2448, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-01
Empresa: FERAI RETAIL SL
Administrador Mancomunado
- Quincoces Zabala Aitor
- Tejada Porcel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 31, S 8, H VI 20535, I/A 4 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-01
Empresa: FERAI RETAIL SL
Administrador Mancomunado
- Quincoces Zabala Aitor
- Tejada Porcel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 28, S 8, H VI 20535, I/A 1 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-01
Empresa: NEXAN GERENCIA DE RIESGOS SL
Administrador Unico
- Quincoces Zabala Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 95, S 8, H VI 19363, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-01
Empresa: NEXAN GERENCIA DE RIESGOS SL
Socio Único
- Quincoces Zabala Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 95, S 8, H VI 19363, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-01
Empresa: INNOVATION FOODS 360 SL
Consejero
- Quincoces Zabala Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 103, S 8, H M 627783, I/A 14 (13/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: INNOVATION FOODS 360 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 102, S 8, H M 627783, I/A 13 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Empresa: INNOVATION FOODS 360 SL
Consejero
- Quincoces Zabala Aitor
- Soriano Rouco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 101, S 8, H M 627783, I/A 12 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: INNOVATION FOODS 360 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 101, S 8, H M 627783, I/A 12 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Administrador Unico
- Quincoces Zabala Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 39, S 8, H VI 2448, I/A 5 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-01
VER MAS ACTOS
Información de QUINCOCES ZABALA AITOR
Mostramos los datos de QUINCOCES ZABALA AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINCOCES ZABALA AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos