QUILEZ SAZ RAFAEL
Informe ejecutivo de QUILEZ SAZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE QUILEZ SAZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL SA | Apoderado | 02/03/2016 | 09/03/2020 |
EXPLOTACION AGROALIMENTARIA ARAGONESA SL | Apoderado | 18/02/2016 | 11/02/2020 |
FRUITMONITOR FRUIT SERVICES SL | Administrador Solidario | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE QUILEZ SAZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUILEZ SAZ RAFAEL
Apoderado
- Quilez Saz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81 , F 65, S 8, H L 1429, I/A 58 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-25
Apoderado
- Quilez Saz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 31, S 8, H Z 54231, I/A 28 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-50
Apoderado
- Quilez Saz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81 , F 63, S 8, H L 1429, I/A 54 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81 , F 62, S 8, H L 1429, I/A 52 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Apoderado
- Quilez Saz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 50, S 8, H Z 54231, I/A 15 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-50
Administrador Solidario
- Brufau Cullere Eduard
- Herrero Alvaro Alfonso O Alfonso Pascual
- Panades Vilar Josep
- Quilez Saz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 52, S 8, H L 17994, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-25
Información de QUILEZ SAZ RAFAEL
Mostramos los datos de QUILEZ SAZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUILEZ SAZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos