QUILEZ MORERA ROSA PILAR
Informe ejecutivo de QUILEZ MORERA ROSA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUILEZ MORERA ROSA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTE DE LAS MOZAS SA | Consejero | 25/07/2022 |
VINCULACIONES DE QUILEZ MORERA ROSA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUILEZ MORERA ROSA PILAR
Empresa: MONTE DE LAS MOZAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Quilez Morera Rosa Pilar
- Valero Muñoz Bernardo
- Valero Quilez Luis Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298, L 62, F 67, S 8, H AB 1212, I/A 12 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-02
Empresa: MONTE DE LAS MOZAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Quilez Morera Rosa Pilar
- Valero Muñoz Bernardo
- Valero Quilez Luis Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298, L 62, F 67, S 8, H AB 1212, I/A 12 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-02
Empresa: BODEGA VALERO QUILEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Quilez Morera Rosa Pilar
- Valero Muñoz Bernardo
- Valero Quilez Luis Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761, L 525, F 42, S 8, H AB 12689, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-02
Empresa: MONTE DE LAS MOZAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Quilez Morera Rosa Pilar
- Valero Muñoz Bernardo
- Valero Quilez Luis Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298, L 62, F 64, S 8, H AB 1212, I/A 9 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-02
Empresa: MONTE DE LAS MOZAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Quilez Morera Rosa Pilar
- Valero Muñoz Bernardo
- Valero Quilez Luis Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298, L 62, F 64, S 8, H AB 1212, I/A 6 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-02
Información de QUILEZ MORERA ROSA PILAR
Mostramos los datos de QUILEZ MORERA ROSA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUILEZ MORERA ROSA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos