QUILES GARCIA JOSE PEDRO
Informe ejecutivo de QUILES GARCIA JOSE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUILES GARCIA JOSE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKWAIGOMASA SL | Socio Unico | 29/05/2015 | |
BAKWAIGOMASA SL | Administrador Unico | 29/05/2015 | |
SOFT-THINK SL | Socio Unico | 13/04/2015 | |
SOFT-THINK SL | Administrador Unico | 10/04/2015 | |
KATINVEX PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 12/08/2011 | |
PIEZAS TECNICAS INYECTADAS SL | Socio Unico | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE QUILES GARCIA JOSE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUILES GARCIA JOSE PEDRO
Empresa: BAKWAIGOMASA SL
Administrador Unico
- Quiles Garcia Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862 , F 130, S 8, H A 145256, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-03
Empresa: BAKWAIGOMASA SL
Socio Único
- Quiles Garcia Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862 , F 130, S 8, H A 145256, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-03
Empresa: SOFT-THINK SL
Nuevo Socio Único
- Quiles Garcia Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 184, S 8, H A 129918, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-03
Empresa: SOFT-THINK SL
Administrador Unico
- Quiles Garcia Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 183, S 8, H A 129918, I/A 2 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-03
Empresa: KATINVEX PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Quiles Garcia Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3545 , F 218, S 8, H A 126575, I/A 1 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-03
Empresa: PIEZAS TECNICAS INYECTADAS SL
Socio Único
- Quiles Garcia Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 22, S 8, H A 42240, I/A 3 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Información de QUILES GARCIA JOSE PEDRO
Mostramos los datos de QUILES GARCIA JOSE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUILES GARCIA JOSE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos