QUILES CUPONES VICENTE
Informe ejecutivo de QUILES CUPONES VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUILES CUPONES VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNICAL BLINDS SL | Administrador Unico | 04/08/2020 | |
TECHNICAL BLINDS SL | Apoderado Solidario | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE QUILES CUPONES VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUILES CUPONES VICENTE
Empresa: TECHNICAL BLINDS SL
Administrador Unico
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45835 , F 122, S 8, H B 500510, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Empresa: TECHNICAL BLINDS SL
Administrador Unico
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45835 , F 122, S 8, H B 500510, I/A 4 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: TECHNICAL BLINDS SL
Administrador Unico
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45835 , F 122, S 8, H B 500510, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: TECHNICAL BLINDS SL
Apoderado Solidario
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45835 , F 121, S 8, H B 500510, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Empresa: TABITERRA SL
Administrador Unico
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39887 , F 219, S 8, H B 355542, I/A 3 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-08
Empresa: TABITERRA SL
Administrador Unico
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39887 , F 219, S 8, H B 355542, I/A 2 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: TABITERRA SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Muñoz Oscar Javier
- Quiles Cupones Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39887 , F 219, S 8, H B 355542, I/A 2 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Información de QUILES CUPONES VICENTE
Mostramos los datos de QUILES CUPONES VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUILES CUPONES VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos