QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMULARIOS CANARIOS SA | Vicepresidente | 04/06/2015 | |
FORMULARIOS CANARIOS SA | Consejero | 04/06/2015 |
VINCULACIONES DE QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER
Empresa: FORMULARIOS CANARIOS SA
Consejero
- Mendez Moreno Jose Martin
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
- Suarez Rodriguez Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Quevedo Sosa Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 2147, I/A 22 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-35
Empresa: FORMULARIOS CANARIOS SA
Consejero
- Mendez Moreno Jose Martin
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
- Suarez Rodriguez Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Quevedo Sosa Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 184, S 8, H GC 2147, I/A 20 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-35
Empresa: FORMULARIOS CANARIOS SA
Consejero
- Mendez Moreno Jose Martin
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
- Suarez Rodriguez Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Quevedo Sosa Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 183, S 8, H GC 2147, I/A 16 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-35
Empresa: FORMULARIOS CANARIOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
Consejero
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Maria Esther
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
- Suarez Rodriguez Maria Rosa
Presidente
- Quevedo Sosa Maria Esther
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 183, S 8, H GC 2147, I/A 16 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-35
Empresa: FORMULARIOS CANARIOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
Consejero
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Maria Esther
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Quevedo Sosa Maria Esther
- Suarez Rodriguez Maria Rosa
Presidente
- Quevedo Sosa Maria Esther
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 225, S 8, H GC 2147, I/A 14 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-35
Empresa: FORMULARIOS CANARIOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Marta
- Quevedo Sosa Maria Esther
Consejero
- Mendez Moreno Jose
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Marta
- Quevedo Sosa Maria Esther
- Suarez Rodriguez Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Quevedo Sosa Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 225, S 8, H GC 2147, I/A 14 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-35
Información de QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER
Mostramos los datos de QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEVEDO SOSA MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos