QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS
Informe ejecutivo de QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEPROLOAQUA SL | Administrador Unico | 09/01/2019 | 25/04/2022 |
SELOPROAQA SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | 03/02/2021 |
JJ QUEVEDO SA | Liquidador | 18/03/2013 | 23/04/2013 |
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MONTSENY SL | Administrador Unico | 16/01/2012 | 18/03/2013 |
JJ QUEVEDO SA | Administrador Solidario | 18/03/2013 | |
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MONTSENY SL | Liquidador | 18/03/2013 | 18/03/2013 |
VINCULACIONES DE QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS
Empresa: SEPROLOAQUA SL
Administrador Unico
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46700 , F 87, S 8, H B 528121, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Empresa: SELOPROAQA SL
Administrador Unico
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45319 , F 186, S 8, H B 484060, I/A 1 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-08
Empresa: JJ QUEVEDO SA
Liquidador
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41704 , F 1, S 8, H B 46802, I/A 10 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Liquidador
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42941 , F 9, S 8, H B 420129, I/A 2 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Administrador Unico
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42941 , F 9, S 8, H B 420129, I/A 2 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Empresa: JJ QUEVEDO SA
Liquidador
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41704 , F 1, S 8, H B 46802, I/A 9 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Empresa: JJ QUEVEDO SA
Administrador Solidario
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41704 , F 1, S 8, H B 46802, I/A 9 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Administrador Unico
- Quevedo Alvarez Alberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42941 , F 7, S 8, H B 420129, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Información de QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS
Mostramos los datos de QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEVEDO ALVAREZ ALBERTO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos