QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SAZER CONSULT SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | 13/01/2020 |
AUTO ESCUELA CARLOS DE JEREZ SL | Administrador Unico | 24/02/2010 | 21/11/2018 |
VINCULACIONES DE QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA
Empresa: GRUPO SAZER CONSULT SL
Administrador Unico
- Quesada Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 152, S 8, H B 334284, I/A 11 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: GRUPO SAZER CONSULT SL
Administrador Unico
- Quesada Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38756 , F 217, S 8, H B 334284, I/A 6 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Empresa: AUTO ESCUELA CARLOS DE JEREZ SL
Administrador Unico
- Quesada Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 194, S 8, H CA 9885, I/A 3 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-11
Información de QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA SANCHEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos