QUESADA MINCHON FERNANDO
Informe ejecutivo de QUESADA MINCHON FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUESADA MINCHON FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA | Administrador Unico | 17/07/2015 | 21/07/2021 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE ELECTROMEDICINA SL | Consejero Delegado Solidario | 10/12/2020 | |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE ELECTROMEDICINA SL | Vicepresidente | 10/12/2020 | |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE ELECTROMEDICINA SL | Consejero | 10/12/2020 | |
CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA | Administrador Unico | 14/07/2010 | 17/07/2015 |
VINCULACIONES DE QUESADA MINCHON FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA MINCHON FERNANDO
Empresa: CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA
Administrador Unico
- Quesada Minchon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25638 , F 79, S 8, H B 92001, I/A 74 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Consejero Delegado Solidario
- Bermejo Mateos Electino
- Mateo Fermosell Juan Santiago
- Pascual Garcia Angel
- Quesada Minchon Fernando
Consejero
- Bermejo Mateos Electino
- Mateo Fermosell Juan Santiago
- Pascual Garcia Angel
- Quesada Minchon Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pascual Garcia Angel
- Quesada Minchon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15079 , F 82, S 8, H M 251800, I/A 3 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA
Administrador Unico
- Quesada Minchon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25638 , F 79, S 8, H B 92001, I/A 73 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA
Administrador Unico
- Quesada Minchon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25638 , F 79, S 8, H B 92001, I/A 73 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA
Administrador Unico
- Quesada Minchon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25638 , F 78, S 8, H B 92001, I/A 70 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ROENTGEN IBERICAS SA
Administrador Unico
- Quesada Minchon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25638 , F 78, S 8, H B 92001, I/A 70 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Información de QUESADA MINCHON FERNANDO
Mostramos los datos de QUESADA MINCHON FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA MINCHON FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos