QUESADA MENGIBAR MANUEL
Informe ejecutivo de QUESADA MENGIBAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUESADA MENGIBAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ESTACION DE SOTO SL | Representante | 09/02/2023 | |
GRAN HOSTAL RESTAURANTE EL CHISCON SA | Administrador Unico | 15/03/2012 |
VINCULACIONES DE QUESADA MENGIBAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA MENGIBAR MANUEL
Empresa: LA ESTACION DE SOTO SL
Administrador Unico
Representante
- Quesada Mengibar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12592 , F 4, S 8, H M 201265, I/A 2 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Administrador Unico
- Quesada Mengibar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35594 , F 200, S 8, H M 56497, I/A 16 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Administrador Unico
- Quesada Mengibar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 168, S 8, H M 56497, I/A 15 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Administrador Unico
- Quesada Mengibar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 166, S 8, H M 56497, I/A 11 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Información de QUESADA MENGIBAR MANUEL
Mostramos los datos de QUESADA MENGIBAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA MENGIBAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos