QUESADA HERVAS ANTONIO
Informe ejecutivo de QUESADA HERVAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUESADA HERVAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EYESYNTH SL | Consejero Delegado | 18/09/2018 | |
EYESYNTH SL | Presidente | 10/12/2015 | |
EYESYNTH SL | Consejero | 10/12/2015 | |
DEMBETA SL | Administrador Unico | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE QUESADA HERVAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA HERVAS ANTONIO
Empresa: EYESYNTH SL
Consejero Delegado
- Quesada Hervas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669, L 1230, F 207, S 8, H CS 37421, I/A 5 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-12
Empresa: EYESYNTH SL
Consejero
- Garcia Voces Angel
- INVERSION Y CONOCIMIENTO SL
- Quesada Hervas Antonio
Presidente
- Quesada Hervas Antonio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669, L 1230, F 206, S 8, H CS 37421, I/A 2 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-12
Empresa: EYESYNTH SL
Administrador Unico
- Quesada Hervas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669, L 1230, F 206, S 8, H CS 37421, I/A 2 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-12
Empresa: EYESYNTH SL
Administrador Unico
- Quesada Hervas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669, L 1230, F 205, S 8, H CS 37421, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-12
Empresa: DEMBETA SL
Administrador Unico
- Quesada Hervas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571, L 1133, F 28, S 8, H CS 33316, I/A 4 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: DEMBETA SL
Administrador Unico
- Quesada Hervas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9209, L 6492, F 216, S 8, H V 139784, I/A 4 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-46
Empresa: DEMBETA SL
Administrador Unico
- Quesada Hervas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9209, L 6492, F 216, S 8, H V 139784, I/A 3 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-46
Información de QUESADA HERVAS ANTONIO
Mostramos los datos de QUESADA HERVAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA HERVAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos