QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPRINGER HEALTHCARE IBERICA SL | Apoderado | 09/03/2010 | 09/07/2024 |
SPRINGER HEALTHCARE IBERICA SL | Apoderado | 09/07/2024 | |
SPRINGER SBM SPAIN SA | Apoderado Solidario | 28/09/2012 | 22/01/2014 |
VINCULACIONES DE QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL
Empresa: SPRINGER HEALTHCARE IBERICA SL
Apoderado
- Bonelli Hernandez Rosa Maria
- Quesada Gomez Miguel-angel
- Quesada Gomez Miguel-angel
- Quesada Gomez Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 440907, I/A 23 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: SPRINGER SBM SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Quesada Gomez Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15869 , F 201, S 8, H M 268049, I/A 21 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Apoderado
- Bonelli Hernandez Rosa Maria
- Quesada Gomez Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24507 , F 6, S 8, H M 440907, I/A 8 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-28
Información de QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA GOMEZ MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos