QUESADA CECILIA CARLOS JOSE
Informe ejecutivo de QUESADA CECILIA CARLOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 47
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUESADA CECILIA CARLOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TM MARKETING & SALES SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
TM RENOVABLES LA JULIANA SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
VIÑAMARES SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
TORREVIÑAS SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
TM RENOVABLES NOBLEJAS SA | Apoderado | 16/08/2022 | |
TM RENOVABLES ENERGIA LAS MORERAS SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SA | Apoderado | 16/08/2022 | |
VILLAVIÑAS SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
TORREBLANCA DEL MEDITERRANEO SOL SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
TM RENOVABLES FINCA EL ESPINO SL | Apoderado | 16/08/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE QUESADA CECILIA CARLOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA CECILIA CARLOS JOSE
Empresa: TM AGRO LO CAPITAN SL
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4564 , F 80, S 8, H A 162388, I/A 9 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-03
Empresa: BEACH HOMES REAL ESTATES SL
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4565 , F 78, S 8, H A 69453, I/A 16 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-03
Empresa: TM AGRICOLA LAS MORERAS SL
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4564 , F 84, S 8, H A 96334, I/A 16 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-03
Empresa: LAS MORERAS FRUIT&VEGGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4495 , F 162, S 8, H A 170163, I/A 9 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-03
Empresa: TORREBLANCA DEL MEDITERRANEO SOL SL
Apoderado Mancomunado
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 189, S 8, H A 11525, I/A 45 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-03
Empresa: TM MARKETING & SALES SL
Apoderado Mancomunado
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494 , F 178, S 8, H A 96328, I/A 14 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-03
Empresa: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SA
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4565 , F 179, S 8, H A 11533, I/A 63 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-03
Empresa: TORREVIÑAS SL
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4565 , F 152, S 8, H A 11523, I/A 57 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-03
Empresa: VIÑAMARES SL
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4565 , F 165, S 8, H A 11527, I/A 53 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-03
Empresa: VILLAVIÑAS SL
Apoderado Mancomunado
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado Solidario
- Borrego Bajo Adolfo
- Lujan Pagan Antonio
- Lujan Pagan Antonio
- Marcos Andreu Francisco Jose
- Quesada Cecilia Carlos Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4565 , F 160, S 8, H A 11519, I/A 52 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-03
VER MAS ACTOS
Información de QUESADA CECILIA CARLOS JOSE
Mostramos los datos de QUESADA CECILIA CARLOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA CECILIA CARLOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos