QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T SUENA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 14/03/2014 | 07/04/2014 |
DICORA MOBILIARIO DE OFICINA SL | Administrador Unico | 04/03/2014 | 04/04/2014 |
VINCULACIONES DE QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO
Empresa: T SUENA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Quesada Alamo Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31967 , F 112, S 8, H M 575320, I/A 3 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: DICORA MOBILIARIO DE OFICINA SL
Administrador Unico
- Quesada Alamo Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17644 , F 121, S 8, H M 303742, I/A 4 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: T SUENA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Quesada Alamo Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31967 , F 112, S 8, H M 575320, I/A 2 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: DICORA MOBILIARIO DE OFICINA SL
Administrador Unico
- Quesada Alamo Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17644 , F 120, S 8, H M 303742, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Información de QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA ALAMO MARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos