QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARACLON BIOTECH SL | Vicesecretario No Consejero | 20/03/2023 | |
COMPLEJO POLICLINICO HERNAN CORTES 5 SL | Vicesecretario No Consejero | 05/05/2022 | |
DESARROLLOS HOSPITALARIOS HC 112 SL | Vicesecretario No Consejero | 26/10/2021 |
VINCULACIONES DE QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA
Empresa: ARACLON BIOTECH SL
Vicesecretario No Consejero
- Quero Chamorro Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 95, S 8, H Z 35111, I/A 51 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-50
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Quero Chamorro Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 153, S 8, H Z 32800, I/A 17 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-50
Empresa: DESARROLLOS HOSPITALARIOS HC 112 SL
Vicesecretario No Consejero
- Quero Chamorro Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 179, S 8, H Z 63881, I/A 8 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-50
Empresa: RUBIO ABOGADOS SLP
Consejero
- Alcañiz Sancho Ernesto
- Calvo Miranda Jose Luis
- Carnicer Lacambra Fernando Miguel
- Quero Chamorro Francisco De Borja
- Rubio Perez Jose Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Quero Chamorro Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4145 , F 195, S 8, H Z 59316, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-50
Empresa: RUBIO ABOGADOS SLP
Consejero
- Alcañiz Sancho Ernesto
- Calvo Miranda Jose Luis
- Carnicer Lacambra Fernando Miguel
- Quero Chamorro Francisco De Borja
- Rubio Perez Jose Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Quero Chamorro Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4145 , F 194, S 8, H Z 59316, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-50
Información de QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUERO CHAMORRO FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos