QUERO CANO FRANCISCO
Informe ejecutivo de QUERO CANO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUERO CANO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL | Socio Unico | 06/04/2017 | |
GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL | Administrador Unico | 06/04/2017 | |
TRYOB OBRAS Y SERVICIOS SL | Apoderado | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE QUERO CANO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUERO CANO FRANCISCO
Liquidador
- Martin Gomez David
- Quero Cano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35084 , F 130, S 8, H M 630935, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Ger.Com.Ger
Miem.Com.Ger
- Martin Gomez David
- Quero Cano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35084 , F 130, S 8, H M 630935, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL
Administrador Unico
- Quero Cano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34463 , F 120, S 8, H M 619816, I/A 3 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL
Administrador Mancomunado
- Quero Cano Francisco
- Sastre Salido Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34463 , F 120, S 8, H M 619816, I/A 3 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL
Socio Único
- Quero Cano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34463 , F 120, S 8, H M 619816, I/A 3 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Ger.Com.Ger
Miem.Com.Ger
- Martin Gomez David
- Quero Cano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35084 , F 126, S 8, H M 630935, I/A 1 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL
Administrador Mancomunado
- Quero Cano Francisco
- Sastro Salido Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34463 , F 120, S 8, H M 619816, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Empresa: GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL
Administrador Solidario
- Quero Cano Francisco
- Sastro Salido Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34463 , F 120, S 8, H M 619816, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Empresa: GESTIONES INMOBILIARIAS FV SL
Administrador Solidario
- Quero Cano Francisco
- Sastro Salido Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34463 , F 117, S 8, H M 619816, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Empresa: TRACCION Y OBRAS SIGLO XXI SL
Apoderado
- Quero Cano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23744 , F 6, S 8, H M 426174, I/A 5 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de QUERO CANO FRANCISCO
Mostramos los datos de QUERO CANO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUERO CANO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos