QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETROQU SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
GESTIONQ SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
GESTION AGRICOLA Y DERIVADOS SL | Administrador Unico | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO
Empresa: PETROQU SL
Administrador Unico
- Querino Majaron Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7278 , F 22, S 8, H SE136074, I/A 3 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-41
Empresa: GESTIONQ SL
Administrador Unico
- Querino Majaron Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7505 , F 132, S 8, H SE142038, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Empresa: PETROQU SL
Administrador Unico
- Querino Majaron Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7278 , F 22, S 8, H SE136074, I/A 2 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: ESPARTO INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Querino Majaron Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5968 , F 131, S 8, H SE103879, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-41
Información de QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUERINO MAJARON JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos