QUERALTO TORRAS JOAN
Informe ejecutivo de QUERALTO TORRAS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUERALTO TORRAS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLENS FALLS SL | Apoderado Solidario | 04/06/2019 | |
ARTIPUN SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2018 | |
ELECTRONIC COMMERCE ORGANIZATION SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2017 |
VINCULACIONES DE QUERALTO TORRAS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUERALTO TORRAS JOAN
Empresa: GLENS FALLS SL
Apoderado Solidario
- Queralto Torras Joan
- Torras Serra Carme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38903 , F 82, S 8, H B 307168, I/A 11 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Empresa: GLENS FALLS SL
Apoderado Mancomunado
- Queralto Torras Joan
- Queralto Torras Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38903 , F 81, S 8, H B 307168, I/A 9 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Empresa: ARTIPUN SA
Apoderado Mancomunado
- Queralto Torras Joan
- Queralto Torras Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40453 , F 83, S 8, H B 67222, I/A 32 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-08
Empresa: GLENS FALLS SL
Apoderado Mancomunado
- Queralto Torras Joan
- Queralto Torras Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38903 , F 80, S 8, H B 307168, I/A 7 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: ELECTRONIC COMMERCE ORGANIZATION SL
Apoderado Mancomunado
- Queralto Torras Joan
- Queralto Torras Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33079 , F 124, S 8, H B 221905, I/A 6 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Información de QUERALTO TORRAS JOAN
Mostramos los datos de QUERALTO TORRAS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUERALTO TORRAS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos